CYFEILLION YSGOL GYNRADD LLANDEGFAN

Rhif yr elusen: 1162427
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

TO ADVANCE THE EDUCATION OF PUPILS IN THE SCHOOL IN PARTICULAR BY: DEVELOPING EFFECTIVE RELATIONSHIPS BETWEEN THE STAFF, PARENTS AND OTHERS ASSOCIATED WITH THE SCHOOL; ENGAGING IN ACTIVITIES OR PROVIDING FACILITIES OR EQUIPMENT WHICH SUPPORT THE SCHOOL AND ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUPILS

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2024

Cyfanswm incwm: £1,416
Cyfanswm gwariant: £65

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Dim gwybodaeth ar gael

Taliadau i ymddiriedolwyr

Dim gwybodaeth ar gael

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Ynys Môn

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 26 Mehefin 2015: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
Dim polisïau wedi'u datgan
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

3 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Helen Wither Ymddiriedolwr 24 June 2024
CLWB PLANT LLANDEGFAN KID'S CLUB
Derbyniwyd: Ar amser
Rebecca Sarah Hobbs Ymddiriedolwr 24 June 2024
Dim ar gofnod
Jennifer Griffiths Ymddiriedolwr 24 June 2024
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 05/04/2020 05/04/2021 05/04/2022 05/04/2023 05/04/2024
Cyfanswm Incwm Gros £5.37k £35 £350 £2.71k £1.42k
Cyfanswm gwariant £3.07k £5.70k £111 £920 £65
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2024 11 Hydref 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2024 Not Required
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2023 31 Ionawr 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2022 02 Chwefror 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2021 01 Chwefror 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2020 14 Chwefror 2021 9 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2020 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Ysgol Gynradd Llandegfan
Bro Llewelyn
Llandegfan
MENAI BRIDGE
Anglesey
LL59 5UW
Ffôn:
01248713431
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael