DRAKE CALLEJA TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Trust?s activities provide educational and performance opportunities to exceptional students in London. These activities are planned according to the strengths, needs and artistic aspirations of the Trust?s scholars. The Trust aims to work in genuine partnership with other organisations within music and the arts. The Trust is honoured to be associated with its Patron, Joseph Calleja.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 May 2024
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 26 Hydref 2015: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lord Colin Moynihan | Ymddiriedolwr | 01 July 2022 |
|
|
||||
Bryan Evans | Ymddiriedolwr | 01 March 2022 |
|
|
||||
JAMES JEAN-PIERRE DRAKE | Ymddiriedolwr | 07 May 2015 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/05/2020 | 31/05/2021 | 31/05/2022 | 31/05/2023 | 31/05/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £251.63k | £112.97k | £187.98k | £119.25k | £279.79k | |
|
Cyfanswm gwariant | £263.57k | £128.37k | £223.52k | £243.56k | £178.98k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2024 | 07 Mawrth 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2024 | 07 Mawrth 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2023 | 21 Mawrth 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2023 | 21 Mawrth 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2022 | 13 Mawrth 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2022 | 13 Mawrth 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2021 | 09 Chwefror 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2021 | 09 Chwefror 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2020 | 10 Chwefror 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2020 | 10 Chwefror 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 07/05/2015 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 20/10/2015
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN SUCH WAYS AS THE DIRECTORS THINK FIT, AND IN PARTICULAR (WITHOUT LIMITATION), BY PROVIDING MUSICAL SCHOLARSHIPS AND/OR GRANTS FOR THOSE WITH MUSICAL TALENT OR MUSICAL INTERESTS, PARTICULARLY THOSE FROM SOCIALLY OR ECONOMICALLY DISADVANTAGED BACKGROUNDS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Drake Calleja Trust
Sovereign House
1 Albert Place
London
N3 1QB
- Ffôn:
- 02084462220
- E-bost:
- info@drakecallejatrust.org
- Gwefan:
-
drakecallejatrust.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window