THE SOLIHULL BOROUGH TALKING NEWSPAPER ASSOCIATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The provision of a weekly newstape for the blind & partially sighted of the Borough
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2024
Pobl

12 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anabledd
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Gwasanaethau
- Solihull
Llywodraethu
- 12 Mai 1977: Cofrestrwyd
- S B T N A (Enw gwaith)
- SOLIHULL TALKING NEWSPAPER (Enw gwaith)
- SOLIHULL TALKING NEWSPAPER FOR THE BLIND (Enw gwaith)
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GARY SHERIDAN | Ymddiriedolwr | 07 April 2025 |
|
|
||||
WARWICK HALL | Ymddiriedolwr | 28 October 2024 |
|
|||||
SUZANNE LAUREL FLETCHER | Ymddiriedolwr | 05 June 2023 |
|
|
||||
ALISON JULIE BIRCH | Ymddiriedolwr | 06 February 2023 |
|
|
||||
JULIE BARROWS | Ymddiriedolwr | 06 February 2023 |
|
|
||||
Rev JOSEPHINE WILLIAMS | Ymddiriedolwr | 31 October 2022 |
|
|
||||
JENNIFER OSKIERA | Ymddiriedolwr | 31 October 2022 |
|
|
||||
LINDA FLORENCE | Ymddiriedolwr | 31 October 2022 |
|
|
||||
David Carrington-Porter | Ymddiriedolwr | 11 March 2014 |
|
|||||
JOHN mcDONALD | Ymddiriedolwr | 11 March 2014 |
|
|
||||
MR CHRIS DALE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ROGER STARLING | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.04k | £990 | £2.39k | £2.37k | £2.70k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.66k | £4.56k | £1.00k | £3.56k | £3.97k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2024 | 07 Mai 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 20 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 06 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 20 Gorffennaf 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 19 Gorffennaf 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
RULES AND CONSTITUTION ADOPTED 18 APRIL 1977 AS AMENDED 2 FEBRUARY 2009
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE THE BLIND OR PARTIALLY SIGHTED OR THOSE LABOURING UNDER SOME TEMPORARY OR PERMANENT INCAPACITY OR DISABILITY WHICH MAKES READING A STRAIN BY THE PROVISION OF RECORDED TAPES, OR OTHER SUITABLE RECORDING MEDIA
Maes buddion
NOT DEFINED-IN PRACTICE THE METROPOLITAN BRGH OF SOLIHULL.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Apartment 9
456 Station Road
Dorridge
SOLIHULL
West Midlands
B93 8EX
- Ffôn:
- 01564776734
- E-bost:
- mcdonaldjohn001@gmail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window