ymddiriedolwyr THE SOLIHULL BOROUGH TALKING NEWSPAPER ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 506328
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUZANNE LAUREL FLETCHER | Ymddiriedolwr | 05 June 2023 |
|
|
||||
ALISON JULIE BIRCH | Ymddiriedolwr | 06 February 2023 |
|
|
||||
JULIE BARROWS | Ymddiriedolwr | 06 February 2023 |
|
|
||||
Rev JOSEPHINE WILLIAMS | Ymddiriedolwr | 31 October 2022 |
|
|
||||
JENNIFER OSKIERA | Ymddiriedolwr | 31 October 2022 |
|
|
||||
LINDA FLORENCE | Ymddiriedolwr | 31 October 2022 |
|
|
||||
KRISTINE CLARK | Ymddiriedolwr | 31 December 2015 |
|
|
||||
David Carrington-Porter | Ymddiriedolwr | 11 March 2014 |
|
|||||
JOHN mcDONALD | Ymddiriedolwr | 11 March 2014 |
|
|
||||
DEREK BUSH | Ymddiriedolwr | 06 March 2012 |
|
|
||||
ROGER STARLING | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MR CHRIS DALE | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.