Hanes ariannol MLINDA FOUNDATION

Rhif yr elusen: 1163028
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £3.00m £629.34k £415.16k £976.72k £630.96k
Cyfanswm gwariant £1.96m £1.55m £1.16m £1.47m £1.16m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £2.57m £201.02k N/A £575.42k £300.00k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £433.91k £428.32k N/A £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £0 £0 N/A £401.30k £330.54k
Incwm - Gwaddolion £0 £0 N/A £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £0 £0 N/A £0 £414
Incwm - Arall £0 £0 N/A £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 N/A £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £1.96m £409.81k N/A £629.92k £1.16m
Gwariant - Ar godi arian £0 £1.14m N/A £838.91k £0
Gwariant - Llywodraethu £310.00k £125.41k N/A £159.93k £242.14k
Gwariant - Sefydliad grantiau £422.15k £0 N/A £191.83k £100.00k
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 N/A £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 N/A £0 £0