Hanes ariannol ST ANNS ADVICE GROUP

Rhif yr elusen: 1163512
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £1.69m £1.66m £1.63m £1.78m £1.12m
Cyfanswm gwariant £1.73m £1.59m £1.63m £1.67m £1.10m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £368.54k £307.93k £328.82k £385.73k £106.98k
Incwm o roddion a chymynroddion £0 £0 £37.60k £72.94k £57.94k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £1.68m £1.66m £957 £1.71m £1.06m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £144 £107 £0 £0 £0
Incwm - Arall £1.25k £984 £0 £300 £16
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £1.73m £1.59m £1.63m £1.67m £1.10m
Gwariant - Ar godi arian £0 £0 £0 £2.99k £797
Gwariant - Llywodraethu £0 £25.06k £26.57k £30.22k £31.45k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £133.28k
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0