EBOR VALE RIDING FOR THE DISABLED ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 1162289
Elusen a dynnwyd

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

We provide Horse Riding and Carriage Driving facilities for adults and children with disabilities.The core purpose of this Charity is to benefit their health and well-being through the delivery of effective and life-enhancing therapy, the opportunity to learn new skills and achieve personal goals and ambitions; and the chance to enjoy taking part in a pleasurable social activity.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2023

Cyfanswm incwm: £17,496
Cyfanswm gwariant: £24,608

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Anabledd
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Pobl Ag Anableddau
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adnoddau Dynol
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • East Riding Of Yorkshire

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 02 Mawrth 2017: y derbyniwyd cronfeydd gan 1074239 EBOR VALE GROUP RIDING FOR THE DISABLED ASSOCIATIO...
  • 01 Awst 2024: y trosglwyddwyd cronfeydd i 244108 RIDING FOR THE DISABLED ASSOCIATION INCORPORATING ...
  • 18 Mehefin 2015: CIO registration
  • 01 Awst 2024: Tynnwyd (DILEU AR GAIS)
Math o sefydliad:
CIO
Enwau eraill:
  • EBOR VALE RDA (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Rheoli risg
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2019 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023
Cyfanswm Incwm Gros £32.43k £29.48k £28.60k £22.85k £17.50k
Cyfanswm gwariant £28.76k £20.42k £21.35k £15.73k £24.61k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £10.86k £4.02k N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2024 Heb ei gyflwyno
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2024 Heb ei gyflwyno
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2023 09 Mai 2024 99 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2023 09 Mai 2024 99 diwrnod yn hwyr
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2022 20 Hydref 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2022 20 Hydref 2022 Ar amser
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2021 21 Tachwedd 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2021 21 Tachwedd 2021 Ar amser
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2020 30 Tachwedd 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2020 30 Tachwedd 2020 Ar amser