DJANGO GIRLS FOUNDATION
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The charity focused on growing its community of volunteer workshop organisers as well as improving and promoting our free online resources for women to learn programming.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2023
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
362 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Dinas Manceinion
- Islington
- Milton Keynes
- Swydd Rydychen
- Ariannin
- Awstralia
- Benin
- Brasil
- Burkina Faso
- Camerwn
- Canada
- Cenia
- Chile
- Colombia
- De Affrica
- De Corea
- Ecwador
- Ffrainc
- Ghana
- Gogledd Iwerddon
- Groeg
- Gwlad Belg
- Gwlad Pwyl
- Gwlad Thai
- Hwngari
- India
- Iran
- Israel
- Japan
- Kyrgyzstan
- Lithwania
- Madagasgar
- Mecsico
- Moldofa
- Mosambic
- Namibia
- Nigeria
- Paraguai
- Periw
- Philipinas
- Portiwgal
- Rwmania
- Rwsia
- Sbaen
- Seland Newydd
- Serbia
- Sierra Leone
- Slofacia
- Sweden
- Syria
- Twrci
- Uganda
- Ukrain
- Uzbekistan
- Wrwgwâi
- Y Ffindir
- Yr Almaen
- Yr Eidal
- Yr Iseldiroedd
- Y Swistir
- Y Weriniaeth Ddominicaidd
- Zambia
- Zimbabwe
Llywodraethu
- 24 Awst 2015: CIO registration
- DJANGO GIRLS FOUNDATION OF AWESOME, CUPCAKES, AND EMOJI; DGF; DGFACE (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leona Wing Yee So | Ymddiriedolwr | 14 July 2020 |
|
|
||||
Anna Makarudze | Ymddiriedolwr | 12 January 2020 |
|
|
||||
Rachell Calhoun | Ymddiriedolwr | 12 January 2020 |
|
|
||||
Aisha Bello | Ymddiriedolwr | 12 January 2020 |
|
|
||||
Claire Wicher | Ymddiriedolwr | 12 January 2020 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £20.85k | £15.56k | £17.00k | £15.57k | £22.71k | |
|
Cyfanswm gwariant | £19.81k | £14.38k | £22.28k | £13.28k | £20.27k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 8 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 8 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2023 | 20 Chwefror 2025 | 296 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2023 | 20 Chwefror 2025 | 296 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2022 | 23 Medi 2024 | 512 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2022 | 23 Medi 2024 | 512 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2021 | 17 Mai 2022 | 17 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2021 | 17 Mai 2022 | 17 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2020 | 15 Mehefin 2021 | 46 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2020 | 15 Mehefin 2021 | 46 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Foundation Registered 24 Aug 2015
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY WOMEN IN THE SUBJECT OF COMPUTER SCIENCE BY PROVIDING OR ASSISTING IN THE PROVISION OF PROGRAMMING WORKSHOPS AND EDUCATIONAL MATERIAL.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
6 Northolt Fold
HEYWOOD
OL10 2WH
- Ffôn:
- 07599669809
- E-bost:
- hello@djangogirls.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window