Hanes ariannol PHOENIX SPORTS AND RECREATION (ROTHERHAM)
Rhif yr elusen: 1166774
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.47m | £1.21m | £1.23m | £1.37m | £1.55m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.53m | £1.24m | £1.20m | £1.48m | £1.57m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £121.88k | £206.09k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £7.41k | £4.78k | £24.54k | £2.54k | £5.48k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £985.94k | £654.99k | £534.96k | £886.61k | £1.02m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £475.07k | £545.29k | £659.12k | £471.16k | £518.28k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £5.31k | £5.14k | £5.01k | £5.05k | £6.38k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £721.63k | £622.12k | £626.03k | £739.46k | £759.25k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £808.58k | £621.54k | £575.02k | £740.62k | £805.76k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.