ymddiriedolwyr THE NANTMOR MOUNTAIN CENTRE ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1164407
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (269 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REBECCA JAYNE SCOTT-CLEGG | Ymddiriedolwr | 29 March 2023 |
|
|||||
Paul Howells | Ymddiriedolwr | 22 March 2022 |
|
|
||||
Charles Jamie O'Neill MBE | Ymddiriedolwr | 14 March 2018 |
|
|
||||
Edwin Thomas Harcourt James | Ymddiriedolwr | 22 March 2017 |
|
|
||||
Suzanne Firkin | Ymddiriedolwr | 16 March 2016 |
|
|
||||
John Plavenieks | Ymddiriedolwr | 16 March 2016 |
|
|
||||
Mark Underwood | Ymddiriedolwr | 16 March 2016 |
|
|
||||
JENNIFER SHARDLOW | Ymddiriedolwr | 16 January 2015 |
|
|
||||
FRANCES JANE PEDLEY | Ymddiriedolwr | 16 January 2015 |
|
|
||||
ISOBEL TUSTIN | Ymddiriedolwr | 16 January 2015 |
|
|
||||
KEN SCOTT-CLEGG FCCA | Ymddiriedolwr | 16 January 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.