ymddiriedolwyr SUSSEX CRICKET FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1162649
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MR Ish Jalal | Cadeirydd | 10 April 2022 |
|
|
||||
Jacqueline Anne Bandy | Ymddiriedolwr | 01 April 2021 |
|
|
||||
Abidine Sakande | Ymddiriedolwr | 01 January 2021 |
|
|
||||
John RT Barclay | Ymddiriedolwr | 01 April 2020 |
|
|
||||
Libby Ager | Ymddiriedolwr | 01 July 2016 |
|
|
||||
Katy Cooper | Ymddiriedolwr | 01 July 2016 |
|
|
||||
Andy Dalby-Welsh | Ymddiriedolwr | 07 April 2016 |
|
|
||||
NIGEL RUSSELL | Ymddiriedolwr | 13 November 2015 |
|
|
||||
Gary Stanley | Ymddiriedolwr | 13 November 2015 |
|
|
||||
David Brian Dumigan | Ymddiriedolwr | 13 November 2015 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.