Hanes ariannol OASIS COMMUNITY PARTNERSHIPS
Rhif yr elusen: 1163889
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2018 | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.23m | £3.10m | £4.05m | £4.54m | £4.52m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.09m | £2.87m | £3.21m | £4.09m | £4.37m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £424.27k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £545.29k | £637.99k | £982.75k | £595.31k | £397.95k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £271.27k | £325.93k | £205.13k | £139.92k | £221.99k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.42m | £2.13m | £2.86m | £3.81m | £3.90m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.09m | £2.87m | £3.21m | £4.09m | £4.37m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £30.96k | £27.34k | £23.67k | £28.95k | £28.09k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.