ymddiriedolwyr OASIS COMMUNITY PARTNERSHIPS
Rhif yr elusen: 1163889
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olaoluwa Kolade | Cadeirydd | 16 October 2019 |
|
|
||||
Heidi Damon | Ymddiriedolwr | 01 May 2024 |
|
|
||||
Queenie Chinelo Chizea | Ymddiriedolwr | 20 December 2023 |
|
|
||||
Mike Stickland | Ymddiriedolwr | 10 July 2018 |
|
|
||||
Ruth Cox | Ymddiriedolwr | 23 January 2018 |
|
|
||||
Rebecca Jane Claydon | Ymddiriedolwr | 23 January 2018 |
|
|||||
Dr Andy Briers | Ymddiriedolwr | 26 May 2017 |
|
|
||||
DAVID FRANCIS BRIGHT | Ymddiriedolwr | 25 September 2015 |
|
|||||
PETER JOHN BRIERLEY | Ymddiriedolwr | 29 January 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.