HYTHE TRIANGLE COMMUNITY GARDEN

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
1. To promote the conservation and protection of the Grade II listed former animal pound in Hythe, Kent 2. To provide facilities for recreation or other leisure time occupation by providing an area for use as a community garden and other activities for individuals in Hythe and the surrounds
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £3,000 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
10 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Caint
Llywodraethu
- 14 Awst 2015: CIO registration
- HYTHE ANIMAL POUND (Enw gwaith)
- HYTHE TRIANGLE HERITAGE GROUP (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRISPIN DAVIES | Ymddiriedolwr | 20 July 2020 |
|
|||||
Terence Ellames | Ymddiriedolwr | 20 July 2020 |
|
|
||||
Alyson Ward | Ymddiriedolwr | 20 July 2020 |
|
|
||||
ASHLEY TANTON | Ymddiriedolwr | 14 August 2015 |
|
|
||||
MR ANDY MAGUIRE | Ymddiriedolwr | 14 August 2015 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £50 | £4.50k | £2.93k | £2.63k | £4.37k | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £689 | £416 | £6.79k | £4.84k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £1.50k | £1.80k | N/A | £3.00k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 29 Awst 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 29 Awst 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 16 Ebrill 2024 | 76 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 16 Ebrill 2024 | 76 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 20 Gorffennaf 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 20 Gorffennaf 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 23 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 23 Rhagfyr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 17 Mehefin 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 17 Mehefin 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Foundation Registered 14 Aug 2015
Gwrthrychau elusennol
THE FOLLOWING OBJECTS ARE FOR THE PUBLIC BENEFIT:- 1) TO PROMOTE THE CONSERVATION AND PROTECTION OF THE GRADE II LISTED FORMER ANIMAL POUND IN HYTHE KENT; AND 2) TO PROVIDE FACILITIES FOR RECREATION OR OTHER LEISURE TIME OCCUPATION BY PROVIDING AN AREA FOR USE AS A COMMUNITY GARDEN AND OTHER ACTIVITIES FOR INDIVIDUALS IN HYTHE AND THE SURROUNDS WHO HAVE NEED OF SUCH FACILITIES BY REASON OF THEIR YOUTH, AGE, INFIRMITY OR DISABLEMENT, FINANCIAL HARDSHIP OR SOCIAL AND ECONOMIC CIRCUMSTANCES OR FOR THE PUBLIC AT LARGE IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE AND WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITION OF LIFE OF THE SAID INHABITANTS.
Maes buddion
HYTHE AND THE SURROUNDS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
20 St. Leonards Road
HYTHE
CT21 6EN
- Ffôn:
- 07780850076
- E-bost:
- hello@htcg.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window