SARACEN SPORTS

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Promotion of and participation in archery training and events,
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 January 2022
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Kirklees
Llywodraethu
- 01 Chwefror 2016: CIO registration
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAJAWAL AJMAL MPHARM | Ymddiriedolwr | 22 July 2015 |
|
|
||||
MOHAMMAD NAEEM SARFRAZ BSC HONS | Ymddiriedolwr | 22 July 2015 |
|
|
||||
JAVED ARSHAD KHAN BDS | Ymddiriedolwr | 22 July 2015 |
|
|
||||
Dr ABDULLAH KHADBAI BCHD PG DI | Ymddiriedolwr | 22 May 2015 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/01/2018 | 31/01/2019 | 31/01/2020 | 31/01/2021 | 31/01/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.79k | £703 | £350 | £0 | £3.06k | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.82k | £442 | £444 | £380 | £1.73k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 159 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 159 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 525 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 525 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2022 | 30 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2022 | 30 Tachwedd 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2021 | 21 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2021 | 21 Medi 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2020 | 15 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2020 | 15 Medi 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Foundation Registered 01 Feb 2016
Gwrthrychau elusennol
THE PROMOTION OF COMMUNITY PARTICIPATION IN HEALTHY RECREATION IN PARTICULAR BY THE PROVISION OF FACILITIES AND OPPORTUNITIES FOR THE PURSUIT OF ARCHERY.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
25 Butternab Road
HUDDERSFIELD
HD4 7AR
- Ffôn:
- 01484517241
- E-bost:
- club@saracensports.org
- Gwefan:
-
saracensports.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window