TRANSCENDENTAL MEDITATION PROGRAMME WALES

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Information about and instruction in Transcendental Meditation (TM) as taught by Maharishi Yogi. Offers improved health, wellbeing and development of higher states of consciousness for the individual and society through TM, advanced techniques, Ayur Veda and Stapathya Veda. Offers Consciousness Based Education by providing TM to schools and other educational establishments.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 27 March 2024
Pobl

2 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Cymru
Llywodraethu
- 02 Mehefin 1977: Cofrestrwyd
- MAHARISHI FOUNDATION WALES (Enw gwaith)
- TRANSCENDENTAL MEDITATION WALES (Enw blaenorol)
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
2 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYN JONES | Ymddiriedolwr | 25 January 2012 |
|
|
||||
TERRENCE WILLIAM MILLARD | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 27/03/2020 | 27/03/2021 | 27/03/2022 | 27/03/2023 | 27/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £7.50k | £4.50k | £10.48k | £7.60k | £6.00k | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.00k | £2.70k | £7.04k | £6.00k | £5.00k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 27 Mawrth 2024 | 28 Ionawr 2025 | 1 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 27 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 27 Mawrth 2023 | 29 Medi 2024 | 246 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 27 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 27 Mawrth 2022 | 01 Mai 2023 | 94 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 27 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 27 Mawrth 2021 | 15 Mawrth 2022 | 47 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 27 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 27 Mawrth 2020 | 27 Mawrth 2021 | 59 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 27 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 17 APRIL 1977 AS VARIED BY RESOLUTION OF 10 DECEMBER 1978
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC BY: (A) ESTABLISHING, CONDUCTING AND MAINTAINING AN INSTITUTION OF FURTHER EDUCATION. (B) OFFERING SUCH COURSES OF INSTRUCTION TO THE PUBLIC AS WILL PROMOTE THE MENTAL AND CREATIVE DEVELOPMENT OF THE INDIVIDUAL.
Maes buddion
WALES
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
3 Duxford Close
Radyr Way
Cardiff
Cardiff
Cardiff
CF5 2PR
- Ffôn:
- 02921158968
- E-bost:
- Cardiff.uk@tm.org
- Gwefan:
-
TM.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window