BIRCHLEY ST. MARYS SCHOOL PTA

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Raising money through events to enhance local primary school.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2017
Pobl

1 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- St Helens
Llywodraethu
- 14 Medi 2015: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
1 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLISON SMITH | Ymddiriedolwr | 04 September 2015 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2016 | 30/09/2017 | ||
---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £10.34k | £5.79k | |
|
Cyfanswm gwariant | £9.19k | £6.41k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 298 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 298 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 664 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 664 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2021 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1029 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2021 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1029 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2020 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1394 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2020 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1394 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2019 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1759 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2019 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1759 diwrnod |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 20/05/2015
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF PUPILS IN THE SCHOOL IN PARTICULAR BY: DEVELOPING EFFECTIVE RELATIONSHIPS BETWEEN THE STAFF PARENTS AND OTHERS ASSOCIATED WITH THE SCHOOL; ENGAGING IN ACTIVITIES OR PROVIDING FACILITIES OR EQUIPMENT WHICH SUPPORT THE SCHOOL AND ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUPILS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
22 CORONATION WALK
BILLINGE
WIGAN
WN5 7QE
- Ffôn:
- 07703130100
- E-bost:
- Stmarysbillingeptfa@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window