THE MURRAY FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
THE CHARITY PROVIDES FINANCIAL ASSISTANCE TO UNIVERSITY STUDENTS IN THE UK AND EUROPE TO SUPPORT THEM IN DEVELOPING THEIR STUDIES THROUGH PARTICIPATING IN EUROPEAN PROJECTS RELATING PREDOMINANTLY TO ENVIRONMENTAL MATTERS. SO FOR EXAMPLE, SUPPORT COULD BE PROVIDED TO COVER MISSION COSTS, PARTICIPATION IN CONGRESSES, PROJECT MEETINGS AND OTHER EXPENSES.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 22 Mehefin 2015: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Buddsoddi
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr CHARLES NICHOLAS MURRAY | Cadeirydd | 19 November 2014 |
|
|
||||
ILAN MARDIX | Ymddiriedolwr | 06 November 2020 |
|
|
||||
Damien George Smith | Ymddiriedolwr | 15 September 2020 |
|
|
||||
BENJAMIN HERBERT FURNESS | Ymddiriedolwr | 19 November 2014 |
|
|
||||
Dr GHISLAINE ESTELLE MURRAY | Ymddiriedolwr | 19 November 2014 |
|
|
||||
JAMES NICHOLAS MURRAY | Ymddiriedolwr | 19 November 2014 |
|
|
||||
STUART RICHARD MURRAY | Ymddiriedolwr | 19 November 2014 |
|
|
||||
Dr ANTHONY JOHN MURRAY | Ymddiriedolwr | 19 November 2014 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £63.48k | £71.51k | £16.86k | £23.29k | £37.21k | |
|
Cyfanswm gwariant | £50.15k | £70.90k | £45.09k | £27.13k | £36.47k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 31 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 31 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 01 Rhagfyr 2023 | 31 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 30 Rhagfyr 2022 | 60 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 24 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 24 Medi 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | |||
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 19 NOV 2014
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS ARE, FOR THE PUBLIC BENEFIT, TO ADVANCE EDUCATION. WITHOUT PREJUDICE TO THE GENERALITY OF THE FORGOING BY THE PROVISION OF FINANCIAL OR OTHER ASSISTANCE FOR THE EDUCATION OR TRAINING OF SUCH PERSONS AS THE TRUSTEES SHALL DETERMINE IN THEIR ABSOLUTE DISCRETION; AND SUCH OTHER PURPOSES WHICH ARE FOR THE PUBLIC BENEFIT AND EXCLUSIVELY CHARITABLE ACCORDING TO THE LAW IN ENGLAND AND WALES AS THE TRUSTEES MAY (BY ORDINARY RESOLUTION) DETERMINE FROM TIME TO TIME.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
HORTON HOUSE
EXCHANGE FLAGS
LIVERPOOL
MERSEYSIDE
L2 3YL
- Ffôn:
- 01516003079
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window