SALT UK (SERVING AFRICA-LED TRANSFORMATION)
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Working with our African partner organisations for the relief of poverty through housing, medical, education and training projects, income generation and self-help projects, agriculture, care of orphans, care of the elderly and disabled.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2020
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Llety/tai
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Cyllid Arall
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Uganda
- Zimbabwe
Llywodraethu
Dim enwau eraill
- Buddiannau croes
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2016 | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £29.00k | £42.93k | £40.62k | £47.78k | £49.54k | |
|
Cyfanswm gwariant | £25.59k | £31.65k | £44.89k | £38.96k | £68.72k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 02 Gorffennaf 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 02 Gorffennaf 2020 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2019 | 12 Gorffennaf 2019 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2019 | 12 Gorffennaf 2019 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2018 | 28 Awst 2018 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2018 | 28 Awst 2018 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2017 | 25 Awst 2017 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2017 | 25 Awst 2017 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Foundation Registered 05 Aug 2015
Gwrthrychau elusennol
THE PREVENTION OR RELIEF OF POVERTY IN AFRICA BY PROVIDING: GRANTS, ITEMS AND SERVICES TO INDIVIDUALS IN NEED AND/OR CHARITIES, OR OTHER ORGANISATIONS WORKING TO PREVENT OR RELIEVE POVERTY. THE PREVENTION OR RELIEF OF POVERTY IN AFRICA BY PROVIDING OR ASSISTING IN THE PROVISION OF EDUCATION, TRAINING, HEALTHCARE PROJECTS AND ALL THE NECESSARY SUPPORT DESIGNED TO ENABLE INDIVIDUALS TO GENERATE A SUSTAINABLE INCOME AND BE SELF-SUFFICIENT. TO PROMOTE SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN AFRICA FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC BY THE RELIEF OF POVERTY AND THE IMPROVEMENT OF THE CONDITIONS OF LIFE IN SOCIALLY AND ECONOMICALLY DISADVANTAGED COMMUNITIES. SUSTAINABLE DEVELOPMENT MEANS "DEVELOPMENT WHICH MEETS THE NEEDS OF THE PRESENT WITHOUT COMPROMISING THE ABILITY OF FUTURE GENERATIONS TO MEET THEIR OWN NEEDS."
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window