Hanes ariannol HUBBUB THEATRE COMPANY
Rhif yr elusen: 1164103
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £135.69k | £153.38k | £211.65k | £226.19k | £195.20k | |
|
Cyfanswm gwariant | £138.70k | £136.29k | £133.21k | £210.63k | £217.40k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £1.00k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £64.75k | £14.57k | £123.08k | £151.88k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.