ymddiriedolwyr WEMBURY WAR MEMORIAL VILLAGE HALL CIO
Rhif yr elusen: 1162268
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robert Brian Dixon | Cadeirydd | 11 February 2013 |
|
|||||
Margaret Frances Pengilley | Ymddiriedolwr | 17 March 2023 |
|
|
||||
Christine Kosunen | Ymddiriedolwr | 13 January 2023 |
|
|
||||
Anne Ayear | Ymddiriedolwr | 29 November 2017 |
|
|
||||
ANDREW STEPHEN CAMMACK | Ymddiriedolwr | 21 March 2015 |
|
|
||||
JULIE ANN WILLIAMS | Ymddiriedolwr | 25 April 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.