Hanes ariannol MICHAEL STREETE FOUNDATION

Rhif yr elusen: 1163636
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/05/2020 31/05/2021 31/05/2022 31/05/2023 31/05/2024
Cyfanswm Incwm Gros £52.42k £51.96k £175.98k £179.59k £197.91k
Cyfanswm gwariant £38.22k £55.94k £159.90k £64.28k £149.46k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £40.21k
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A