THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF BROADSTONE, POOLE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
ANGLICAN CHURCH OFFERING PUBLIC WORSHIP AND PRAYER, TEACHING OF CHRISTIANITY, MISSION AND OUTREACH. OPEN TO ALL. PROVIDES PASTORAL CARE FOR THE CONGREGATION AND WIDER COMMUNITY AND SUPPORTS CHARITIES IN THE UK AND OVERSEAS.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

18 Ymddiriedolwyr
40 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Poole
Llywodraethu
- 12 Mehefin 2015: Previously excepted registration
- ST. JOHN'S CHURCH, BROADSTONE (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
18 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lynette Rosalind Winsworth | Ymddiriedolwr | 18 July 2024 |
|
|
||||
Zoe Diane Phillips | Ymddiriedolwr | 18 April 2024 |
|
|
||||
Nicola Peta Hoar | Ymddiriedolwr | 18 April 2024 |
|
|
||||
Eileen Louisa Dimmock | Ymddiriedolwr | 18 April 2024 |
|
|
||||
Paul Griffin | Ymddiriedolwr | 18 April 2024 |
|
|
||||
Sheila Wilson | Ymddiriedolwr | 27 April 2023 |
|
|
||||
Janet Green | Ymddiriedolwr | 27 April 2023 |
|
|
||||
Susan Ridd | Ymddiriedolwr | 27 April 2023 |
|
|
||||
Geraldine Isabel Willford | Ymddiriedolwr | 07 April 2022 |
|
|
||||
Roger Leach | Ymddiriedolwr | 07 April 2022 |
|
|
||||
Heather McGregor-Wright | Ymddiriedolwr | 07 April 2022 |
|
|
||||
NICHOLAS IAN HECKFORD | Ymddiriedolwr | 07 April 2022 |
|
|
||||
Diane Sharp | Ymddiriedolwr | 22 April 2021 |
|
|
||||
Paul Winsworth | Ymddiriedolwr | 22 April 2021 |
|
|
||||
Caroline McGregor-Wright | Ymddiriedolwr | 29 October 2020 |
|
|
||||
Rev HELEN BAILEY | Ymddiriedolwr | 07 March 2018 |
|
|
||||
GILLIAN MARY JONES | Ymddiriedolwr | 27 April 2017 |
|
|
||||
KEITH MANSTON | Ymddiriedolwr | 27 April 2017 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £151.03k | £107.97k | £178.71k | £293.46k | £239.45k | |
|
Cyfanswm gwariant | £249.13k | £135.54k | £187.63k | £623.45k | £842.85k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 21 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 21 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 12 Gorffennaf 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 12 Gorffennaf 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 25 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 25 Medi 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 08 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 08 Medi 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 19 Mehefin 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 19 Mehefin 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
PAROCHIAL CHURCH COUNCIL POWERS MEASURE (1956) AS AMENDED AND CHURCH REPRESENTATION RULES THAT CAME INTO FORCE ON 02 JAN 1957
Gwrthrychau elusennol
PROMOTING IN THE ECCLESIASTICAL PARISH THE WHOLE MISSION OF THE CHURCH.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
THE PARISH OFFICE
OF ST JOHN'S CHURCH
DUNYEATS ROAD
BROADSTONE
BH18 8AQ
- Ffôn:
- 01202697641
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window