Hanes ariannol ABBOTS LANGLEY TOUGH TEN

Rhif yr elusen: 1163519
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 29/02/2020 28/02/2021 28/02/2022 28/02/2023 29/02/2024
Cyfanswm Incwm Gros £15.43k £1.32k £9.05k £17.15k £22.38k
Cyfanswm gwariant £15.18k £224 £11.85k £14.80k £18.06k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £200 N/A N/A N/A N/A