NEXT GENERATION CHRISTIAN FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
NGCF funds the education of young people in the developing world whose financial circumstances preclude them from secondary and tertiary education. There is a massive need and, as a small charity, we use our limited resources to fund children with the potential to progress to university degree level. We currently fund 43 students in Nigeria and seek to increase this number annually.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Wokingham
- Nigeria
Llywodraethu
- 22 Medi 2015: Cofrestrwyd
- NGCF (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Rheoli risg
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BENEDICT KRAUZE BSC HONS | Cadeirydd | 20 January 2015 |
|
|
||||
Amjid Jaweed Faquir | Ymddiriedolwr | 17 November 2020 |
|
|
||||
Peter Odiase | Ymddiriedolwr | 27 March 2018 |
|
|
||||
VIRGINIA NKEM EZEKWE | Ymddiriedolwr | 25 November 2014 |
|
|
||||
DIANA JANE LEA BA | Ymddiriedolwr | 25 November 2014 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | 30/09/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £16.28k | £9.32k | £13.71k | £14.06k | £6.22k | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.01k | £8.62k | £8.50k | £4.15k | £4.35k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2024 | 26 Mai 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2023 | 01 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2022 | 27 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2021 | 24 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2020 | 27 Ebrill 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 19 MAY 2015 AS AMENDED ON 21/07/2015
Gwrthrychau elusennol
THE ADVANCEMENT OF EDUCATION, TO THE PUBLIC GOOD, IN THE DEVELOPING WORLD. WE WILL ACHIEVE THIS BY THE PROVISION OF FUNDING FOR THE EDUCATION OF DISADVANTAGED YOUNG PEOPLE, IN THE DEVELOPING WORLD, WHO WOULD OTHERWISE BE UNABLE TO CONTINUE IN EDUCATION BECAUSE OF LACK OF FINANCE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
338 Wokingham Road
Wokingham Road
Earley
READING
RG6 7DA
- Ffôn:
- 07527737166
- E-bost:
- info@ngcf.co.uk
- Gwefan:
-
ngcf.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window