THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF FRANT WITH ERIDGE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Regular public worship, open to all The provision of sacred space for personal prayer and contemplation Pastoral Care, including visiting the sick and bereaved Teaching Christianity through sermons, small groups and courses Taking religious assemblies in school The provision of youth groups with a Christina ethos Promoting the whole mission of the Church
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

16 Ymddiriedolwyr
30 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Dwyrain Sussex
Llywodraethu
- 06 Gorffennaf 2015: Previously excepted registration
- FRANT WITH ERIDGE PCC (Enw gwaith)
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
16 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kyle Donovan Laidler | Ymddiriedolwr | 30 April 2023 |
|
|||||
Mary Alexander | Ymddiriedolwr | 30 April 2023 |
|
|
||||
Karen Alison Murdoch | Ymddiriedolwr | 30 April 2023 |
|
|
||||
Ian Holton | Ymddiriedolwr | 30 April 2023 |
|
|
||||
Jane Stevens | Ymddiriedolwr | 26 April 2021 |
|
|
||||
Juliet Nightingale | Ymddiriedolwr | 26 April 2021 |
|
|
||||
Rev Brendan Martin | Ymddiriedolwr | 01 December 2020 |
|
|
||||
Caroline Creedy Smith | Ymddiriedolwr | 26 October 2020 |
|
|
||||
Jeremy Halmshaw | Ymddiriedolwr | 01 January 2019 |
|
|
||||
Caroline Ann Huggett | Ymddiriedolwr | 30 April 2018 |
|
|
||||
Stephen Barnes | Ymddiriedolwr | 30 April 2018 |
|
|
||||
David James Torr | Ymddiriedolwr | 30 April 2018 |
|
|
||||
JONATHAN DAVID LYNN FCA | Ymddiriedolwr | 28 April 2018 |
|
|
||||
Lesley Lynn | Ymddiriedolwr | 25 April 2016 |
|
|
||||
SUE VINCER | Ymddiriedolwr | 28 April 2015 |
|
|
||||
Rev ASHLEY JAMES TRASK | Ymddiriedolwr | 01 January 2013 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £139.02k | £117.38k | £143.48k | £194.05k | £158.80k | |
|
Cyfanswm gwariant | £123.99k | £125.59k | £139.57k | £194.41k | £170.71k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 30 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 30 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 31 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 31 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 31 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 31 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 31 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 31 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 17 Tachwedd 2020 | 17 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 17 Tachwedd 2020 | 17 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
PAROCHIAL CHURCH COUNCIL POWERS MEASURE (1956) AS AMENDED AND CHURCH REPRESENTATION RULES THAT CAME INTO FORCE ON 02 JAN 1957
Gwrthrychau elusennol
PROMOTING IN THE ECCLESIASTICAL PARISH THE WHOLE MISSION OF THE CHURCH.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
The Stables
Church Lane
Frant
TUNBRIDGE WELLS
TN3 9DX
- Ffôn:
- 01892 864304
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window