ymddiriedolwyr FARNDON COMMUNITY TRUST
Rhif yr elusen: 1163372
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gillian Nove | Cadeirydd | 01 October 2023 |
|
|
||||
Alison Joanne Gresty | Ymddiriedolwr | 20 June 2022 |
|
|
||||
Daniel Spry | Ymddiriedolwr | 24 January 2022 |
|
|
||||
Deborah Molony | Ymddiriedolwr | 19 July 2021 |
|
|
||||
Robert John Caddy | Ymddiriedolwr | 01 January 2019 |
|
|
||||
Robert David Gresty | Ymddiriedolwr | 07 June 2017 |
|
|
||||
Linda Maria Twydell | Ymddiriedolwr | 01 December 2016 |
|
|
||||
JOHN HILLYER | Ymddiriedolwr | 18 May 2016 |
|
|
||||
KATHERINE HILARY WILLIAMS | Ymddiriedolwr | 02 September 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.