ONE COMMUNITY TRUST KEYNSHAM

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Activities & services for young people
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

11 Ymddiriedolwyr
10 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Caerfaddon A Gogledd Ddwyrain Gwlad Yr Haf
Llywodraethu
- 07 Hydref 2015: CIO registration
- @ONE COMMUNITY TRUST KEYNSHAM (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAUL LESLIE JENKINS | Cadeirydd | 10 February 2015 |
|
|
||||
Justine Buxton | Ymddiriedolwr | 19 November 2024 |
|
|
||||
Ella Coultish | Ymddiriedolwr | 19 November 2024 |
|
|
||||
Andrew David Norris | Ymddiriedolwr | 19 November 2024 |
|
|
||||
Philippa Jane Lovell BSc | Ymddiriedolwr | 10 March 2022 |
|
|
||||
Robin Moss | Ymddiriedolwr | 01 February 2020 |
|
|
||||
Nathan Tredget | Ymddiriedolwr | 01 January 2018 |
|
|
||||
ANNE GILLIAN HEWETT | Ymddiriedolwr | 19 April 2017 |
|
|||||
Dr RICHARD PANNETT | Ymddiriedolwr | 18 January 2017 |
|
|
||||
JEREMY BRIAN FURBER | Ymddiriedolwr | 10 February 2015 |
|
|||||
DAVID NORMAN SPRAGUE | Ymddiriedolwr | 10 February 2015 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £13.22k | £14.27k | £19.07k | £18.85k | £17.70k | |
|
Cyfanswm gwariant | £8.14k | £12.89k | £12.26k | £17.90k | £20.52k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 10 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 10 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 25 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 25 Tachwedd 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 13 Gorffennaf 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 13 Gorffennaf 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 23 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 23 Medi 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 08 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 08 Medi 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Foundation Registered 07 Oct 2015
Gwrthrychau elusennol
ONE COMMUNITY TRUST OPERATES FROM A CHRISTIAN ETHOS, & IS BASED AT THE @ONE BUILDING IN KEYNSHAM, ADJACENT TO ST JOHN'S CHURCH. OUR OBJECTIVE IS: TO HELP YOUNG PEOPLE, ESPECIALLY BUT NOT EXCLUSIVELY THROUGH LEISURE TIME ACTIVITIES THAT CONFORM TO A CHRISTIAN ETHOS, SO AS TO DEVELOP THEIR CAPABILITIES THAT THEY MAY GROW TO FULL MATURITY AS INDIVIDUALS AND MEMBERS OF SOCIETY.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
24 THE HOMESTEAD
KEYNSHAM
BRISTOL
BS31 1LF
- Ffôn:
- 01179864792
- E-bost:
- OCTKeynsham@outlook.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window