Hanes ariannol FRIENDS OF COMBE VALLEY

Rhif yr elusen: 1163581
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/09/2020 30/09/2021 30/09/2022 30/09/2023 30/09/2024
Cyfanswm Incwm Gros £10.07k £11.88k £12.00k £5.99k £8.82k
Cyfanswm gwariant £1.48k £6.04k £16.75k £8.75k £6.07k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £2.23k