ymddiriedolwyr MANCHESTER HIGH SCHOOL FOR GIRLS
Rhif yr elusen: 1164323
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laura Earnshaw | Cadeirydd | 18 January 2022 |
|
|
||||
Susheila Kumari Cox | Ymddiriedolwr | 21 June 2023 |
|
|
||||
Sarah Ramsbottom | Ymddiriedolwr | 20 June 2023 |
|
|
||||
Tamsin Sophie Amanda Lloyd-Tyrrell | Ymddiriedolwr | 17 June 2021 |
|
|
||||
Professor Carol Elaine Baxter CBE | Ymddiriedolwr | 17 June 2021 |
|
|
||||
Mohammed Wakkas Khan | Ymddiriedolwr | 17 June 2021 |
|
|
||||
Mohammed Naveed Yasin | Ymddiriedolwr | 17 June 2021 |
|
|
||||
Joanna Kate Conway | Ymddiriedolwr | 17 June 2021 |
|
|
||||
Joy Melanie Blackburn | Ymddiriedolwr | 24 June 2019 |
|
|
||||
Professor Fiona Maria Smyth | Ymddiriedolwr | 24 June 2019 |
|
|
||||
Giles Christopher Burton | Ymddiriedolwr | 27 March 2019 |
|
|||||
Kate Elizabeth Dickson | Ymddiriedolwr | 03 December 2018 |
|
|
||||
Andrew Bland | Ymddiriedolwr | 30 November 2017 |
|
|
||||
Dr Amar Ahmed | Ymddiriedolwr | 06 February 2017 |
|
|
||||
MERLYN VIVIENNE LOWTHER | Ymddiriedolwr | 06 February 2017 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.