Hanes ariannol YORK ROAD PROJECT

Rhif yr elusen: 1162835
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £775.87k £999.15k £880.57k £814.30k £853.70k
Cyfanswm gwariant £742.27k £808.13k £775.61k £797.07k £777.66k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £78.72k £57.57k £115.02k £122.77k £133.08k
Incwm o grantiau'r llywodraeth £241.22k £284.09k £350.78k £236.67k £221.04k
Incwm o roddion a chymynroddion £0 £0 £0 £116.59k £97.18k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £25.00k £28.50k £27.50k £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £648.02k £970.54k £853.03k £694.16k £0
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £377 £113 £42 £3.54k £14.59k
Incwm - Arall £102.47k £0 £0 £0 £387.81k
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £24.15k £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £742.27k £808.13k £775.61k £797.07k £769.05k
Gwariant - Ar godi arian £0 £0 £0 £0 £8.61k
Gwariant - Llywodraethu £1.80k £1.80k £1.99k £1.99k £0
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0