ymddiriedolwyr TRINITY METHODIST CHURCH, ELLESMERE PORT
Rhif yr elusen: 1162542
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev JACQUELINE BELLFIELD BA Hons | Cadeirydd | 01 September 2018 |
|
|
||||
Michael Alan BANKS | Ymddiriedolwr | 17 May 2022 |
|
|
||||
Gillian Clayton | Ymddiriedolwr | 17 May 2022 |
|
|
||||
Margaret Elizabeth Burrows | Ymddiriedolwr | 01 May 2020 |
|
|
||||
Elaine Corry | Ymddiriedolwr | 01 May 2019 |
|
|
||||
MURIEL THOROGOOD | Ymddiriedolwr | 01 September 2015 |
|
|
||||
EILEEN MARY GERMON | Ymddiriedolwr | 01 September 2015 |
|
|
||||
GEORGE DAVID THOROGOOD | Ymddiriedolwr | 01 September 2015 |
|
|
||||
MRS MO STANLEY | Ymddiriedolwr | 01 August 2015 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.