Hanes ariannol FRIENDS OF CRYSTAL PALACE DINOSAURS

Rhif yr elusen: 1165231
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £46.28k £18.22k £10.29k £13.72k £9.86k
Cyfanswm gwariant £43.64k £7.67k £3.12k £9.78k £12.45k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £39.74k N/A N/A N/A N/A