Ymddiriedolwyr FRIENDS OF CRYSTAL PALACE DINOSAURS
Rhif yr elusen: 1165231

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr ALICE ELLINOR MICHEL | Cadeirydd | 08 July 2015 |
|
|
||||
Andrew Richard BRADY | Ymddiriedolwr | 13 January 2025 |
|
|
||||
Simon JEAL | Ymddiriedolwr | 04 July 2024 |
|
|
||||
Jonathan ARMISTEAD | Ymddiriedolwr | 13 December 2023 |
|
|
||||
Stefan Edward BORT | Ymddiriedolwr | 16 October 2023 |
|
|
||||
Dr Natasha Vasiliki ALMEIDA | Ymddiriedolwr | 16 October 2023 |
|
|
||||
DR JEREMY YOUNG | Ymddiriedolwr | 20 July 2017 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.