ymddiriedolwyr NORWICH SPIRITUALIST CHURCH
Rhif yr elusen: 1163780
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carol King | Ymddiriedolwr | 21 March 2024 |
|
|
||||
Carol Sharpe | Ymddiriedolwr | 27 March 2023 |
|
|
||||
Mandy Smith | Ymddiriedolwr | 16 March 2023 |
|
|
||||
Penny Davies | Ymddiriedolwr | 16 March 2023 |
|
|
||||
George William Baudinet | Ymddiriedolwr | 16 March 2023 |
|
|
||||
Melinda Caroline Bassett | Ymddiriedolwr | 17 March 2022 |
|
|||||
Donna Scott | Ymddiriedolwr | 17 March 2022 |
|
|
||||
Norman James Lewin | Ymddiriedolwr | 17 March 2022 |
|
|
||||
Nicola Pummell | Ymddiriedolwr | 17 March 2022 |
|
|
||||
KEN SMITH | Ymddiriedolwr | 16 March 2004 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.