Ymddiriedolwyr FRIENDS OF HURST FARM
Rhif yr elusen: 1165343

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anna Louise Casey | Cadeirydd | 26 June 2018 |
|
|
||||
Nicola Knighton | Ymddiriedolwr | 19 May 2020 |
|
|
||||
AMANDA JUNE GOODALL | Ymddiriedolwr | 26 February 2016 |
|
|
||||
TOM CASEY | Ymddiriedolwr | 26 February 2016 |
|
|
||||
Leanne Ryder | Ymddiriedolwr | 23 February 2016 |
|
|
||||
CLLR STEPHEN FLITTER | Ymddiriedolwr | 10 May 2009 |
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.