Hanes ariannol WALLSEND SPIRITUALIST CHURCH

Rhif yr elusen: 1162248
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024
Cyfanswm Incwm Gros £830 £5.16k £9.23k £15.17k £9.11k
Cyfanswm gwariant £3.14k £5.51k £4.51k £11.88k £5.42k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A