VOICE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Voice delivers projects with children and young people aimed at helping them to explore and express the Christian faith and grow in their musical skills. We run school and community projects, local music groups, larger Junior Choir and Voice Youth Choir & Orchestra ensembles, songwriting courses and music residentials. We are based in the North West but connect with people from across the country.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
10 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Gweithgareddau Crefyddol
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Dinas Caerefrog
- Dinas Lerpwl
- Dinas Nottingham
- Dwyrain Swydd Gaerlleon
- Gorllewin Swydd Gaerlleon A Chaer
- Stockport
- Swydd Gaerhirfryn
- Warrington
- Wirral
Llywodraethu
- 04 Ebrill 2016: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samantha French | Ymddiriedolwr | 09 June 2016 |
|
|
||||
Helen Hickin | Ymddiriedolwr | 04 April 2016 |
|
|
||||
Mark Instone | Ymddiriedolwr | 04 April 2016 |
|
|
||||
CATHERINE GELLERT | Ymddiriedolwr | 04 April 2016 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | 31/08/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £74.61k | £35.93k | £53.74k | £47.26k | £34.44k | |
|
Cyfanswm gwariant | £50.49k | £35.83k | £51.83k | £56.17k | £56.34k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2024 | 19 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2024 | 19 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 08 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 08 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 15 Chwefror 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 15 Chwefror 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 22 Chwefror 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 22 Chwefror 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 19 Chwefror 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 19 Chwefror 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Foundation Registered 04 Apr 2016
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE CHRISTIANITY FOR THE PUBLIC BENEFIT BY: (I) THE HOLDING OF CONCERTS, THE PRODUCTION AND DISTRIBUTION OF RECORDINGS AND THE DELIVERY OF COMMUNITY PROJECTS TO ENLIGHTEN OTHERS ABOUT THE CHRISTIAN FAITH. (II) PROMOTING THE PARTICIPATION OF YOUNG PEOPLE IN MUSIC THAT IS ROOTED IN CHRISTIAN VALUES BY PROVIDING MUSIC-MAKING PROJECTS AND PROGRAMMES AS A MEANS OF ENABLING THEM TO EXPLORE, GROW IN AND EXPRESS THE CHRISTIAN FAITH AND DEVELOP THEIR MUSICAL SKILLS AND UNDERSTANDING.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
27 PELHAM ROAD
THELWALL
WARRINGTON
WA4 2HF
- Ffôn:
- 07841435358
- E-bost:
- simon@voicemusic.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window