ymddiriedolwyr UNIVERSITY OF BRIGHTON STUDENTS' UNION
Rhif yr elusen: 1164033
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Favour Emmanuel | Ymddiriedolwr | 01 July 2023 |
|
|
||||
Osasu Atomon | Ymddiriedolwr | 01 July 2023 |
|
|
||||
Doris Ugochi Uche | Ymddiriedolwr | 01 July 2022 |
|
|
||||
Ilia Mirsky Katz | Ymddiriedolwr | 01 July 2022 |
|
|
||||
Elizabeth Quigg | Ymddiriedolwr | 14 February 2022 |
|
|
||||
Lauren Harrison | Ymddiriedolwr | 01 November 2021 |
|
|
||||
Jonathan Tindall | Ymddiriedolwr | 01 November 2021 |
|
|
||||
Alistair Welham | Ymddiriedolwr | 13 September 2019 |
|
|
||||
John Wilson | Ymddiriedolwr | 01 June 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.