Hanes ariannol DARUL TACLIM WAL IFTA

Rhif yr elusen: 1163677
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/05/2020 31/05/2021 31/05/2022 31/05/2023 31/05/2024
Cyfanswm Incwm Gros £22.40k £29.62k £33.92k £39.61k £34.11k
Cyfanswm gwariant £17.70k £17.14k £18.67k £18.96k £18.90k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A