TRINITY CENTRE WHITBY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Trinity Centre is a social activity centre for older people in Whitby and the surrounding rural area. The centre aims to combat social isolation amongst the lonely and disadvantaged older people of the district by enhancing a person's self worth by the provision of activities and events that encourage people to develop new skills, make new friends and feel a valued member of the community.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
1 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anabledd
- Hamdden
- Dibenion Elusennol Erall
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gogledd Swydd Gaerefrog
Llywodraethu
- 29 Ebrill 2016: y derbyniwyd cronfeydd gan 702342 TRINITY U R C WHITBY COMMUNITY PROJECTS
- 16 Tachwedd 2015: CIO registration
- TRINITY CENTRE (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNCILLOR CAROLYN WATKINSON | Cadeirydd | 13 December 2017 |
|
|
||||
Jane Bristow | Ymddiriedolwr | 15 September 2021 |
|
|
||||
Hannah Thompson | Ymddiriedolwr | 04 April 2021 |
|
|
||||
GILLIAN ALMACK | Ymddiriedolwr | 16 November 2015 |
|
|
||||
BRENDA EASTON | Ymddiriedolwr | 29 September 2015 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £34.70k | £89.18k | £18.58k | £15.98k | £571 | |
|
Cyfanswm gwariant | £49.15k | £61.07k | £50.90k | £40.35k | £21.31k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £6.31k | £7.42k | £1.82k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £12.00k | £10.75k | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 21 Chwefror 2025 | 21 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 21 Chwefror 2025 | 21 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 30 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 30 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 31 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 31 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 31 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 31 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 09 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 09 Medi 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Association Registered 16 Nov 2015
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CIO ARE: 1. TO PROVIDE OR ASSIST IN THE PROVISION OF FACILITIES IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE FOR RECREATION OR OTHER LEISURE TIME OCCUPATION OF ELDERLY PERSONS LIVING IN WHITBY AND THE SURROUNDING AREA, WHO HAVE NEED OF SUCH FACILITIES BY REASON OF THEIR, AGE, INFIRMITY OR DISABILITY, GEOGRAPHICAL ISOLATION, FINANCIAL HARDSHIP OR SOCIAL CIRCUMSTANCES, WITH THE OBJECT OF IMPROVING THEIR CONDITIONS OF LIFE. 2.THE PROMOTION OF SOCIAL INCLUSION AMONG ELDERLY PERSONS LIVING IN WHITBY AND THE SURROUNDING AREA WHO ARE EXCLUDED OR PARTLY EXCLUDED FROM SOCIETY BECAUSE OF AGE, INFIRMITY OR DISABILITY, GEOGRAPHICAL ISOLATION, OR SOCIAL CIRCUMSTANCES, OR WHO ARE UNABLE TO DRIVE OR EASILY ACCESS PUBLIC TRANSPORT, BY THE PROVISION OF: I: RECREATIONAL FACILITIES AND OPPORTUNITIES II: OUTINGS AND SOCIAL TRIPS INCLUDING TRANSPORT TO AND FROM HOME III: ADVOCACY AND GENERAL SUPPORT, IV: RAISING AWARENESS OF THE ISSUES AFFECTING ELDERLY PEOPLE BOTH GENERALLY AND IN RELATION TO THEIR SOCIAL EXCLUSION.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
c/o Hallcliffe
Thorpe Bank
Fylingthorpe
Whitby
North Yorkshire
YO22 4UA
- Ffôn:
- 01947601548
- E-bost:
- info@trinitycentrewhitby.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window