Hanes ariannol HOME OF COMFORT
Rhif yr elusen: 1163224
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £1.29m | £1.44m | £1.47m | £1.65m | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £1.46m | £1.56m | £1.78m | £1.96m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £808.65k | N/A | £1.02m | £1.11m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £60.67k | N/A | £40.44k | £52.92k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £3.91k | £1.10k | £3.83k | £559 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £1.23m | £11.44m | £1.47m | £1.65m | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £16.67k | £29 | £86 | £188 | |
|
Incwm - Arall | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £955 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £1.46m | £1.55m | £1.78m | £1.96m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £2.29k | £2.10k | £1.43k | £2.24k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £12.37k | £0 | £14.10k | £22.72k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £2.29k | £0 | £1.43k | £2.24k | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.