Hanes ariannol SPELTHORNE DEMENTIA SUPPORT

Rhif yr elusen: 1165346
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 04/04/2020 04/04/2021 04/04/2022 04/04/2023 04/04/2024
Cyfanswm Incwm Gros £7.68k £6.96k £13.82k £11.45k £35.51k
Cyfanswm gwariant £5.02k £14.62k £13.45k £17.51k £24.74k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £200 N/A N/A N/A