NORTH LINCOLNSHIRE WOMEN'S AID

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To assist the relief of women (and their children) who have suffered or who are at risk of suffering domest violence . To advance the education of the public in the issues surrounding domestic violence.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Gogledd Swydd Lincoln
Llywodraethu
- 07 Gorffennaf 1977: Cofrestrwyd
- NORTH LINCS WOMENS AID (Enw gwaith)
- BATTERED WIVES' REFUGE (Enw blaenorol)
- SCUNTHORPE WOMEN'S AID (Enw blaenorol)
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAY JEAN PRICE | Cadeirydd |
|
|
|||||
Lisa Bridget Vickers | Ymddiriedolwr | 16 October 2023 |
|
|
||||
Sally Swan | Ymddiriedolwr | 09 July 2018 |
|
|
||||
CATHERINE ANNE STEPHENSON | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £667 | £744 | £434 | £911 | £1.66k | |
|
Cyfanswm gwariant | £996 | £653 | £420 | £1.13k | £503 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 23 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 02 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 05 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 24 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 05 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 07/01/1977 AS AMENDED ON 27/01/1990 AS AMENDED ON 22/05/1996 AS AMENDED ON 20/05/1997 AS AMENDED ON 06/05/2014
Gwrthrychau elusennol
TO ASSIST IN THE RELIEF OF WOMEN (AND THEIR CHILDREN) WHO HAVE SUFFERED OR WHO ARE AT RISK OF SUFFERING DOMESTIC VIOLENCE THROUGH THE PROVISION OF SUPPORT, ADVICE AND ACCOMMODATION.
Maes buddion
NORTH LINCOLNSHIRE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
North Lincolnshire Women's Aid
c/o VANL
4 - 6 Robert Street
SCUNTHORPE
DN15 6NG
- Ffôn:
- 00000 000000
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window