THE MARGARET MASSARELLA CANCER TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The charity has been fund raising to provide funds to help people with cancer to pay for their treatment.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 24 Mehefin 2015: Cofrestrwyd
- MARGARET MASSARELLA CANCER TRUST (Enw blaenorol)
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANN LYNDA TIMSON | Ymddiriedolwr | 13 March 2015 |
|
|
||||
MICHAEL FRANCIS MASSARELLA | Ymddiriedolwr | 13 March 2015 |
|
|
||||
MR BRYAN JOHN WATKINS | Ymddiriedolwr | 13 March 2015 |
|
|
||||
JOHN FRANCIS HARDBATTLE | Ymddiriedolwr | 13 March 2015 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | 05/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £18.88k | £655 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £12.90k | £216 | £216 | £216 | £516 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2024 | 24 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2023 | 18 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2022 | 10 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2021 | 25 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2020 | 03 Mawrth 2021 | 26 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 13 MAR 2015
Gwrthrychau elusennol
TO ASSIST AND TO PROVIDE GRANTS AND OTHERWISE TO BENEFIT POOR INDIVIDUAL PERSONS OR PERSONS OF LIMITED OR INSUFFICIENT MEANS AND/OR THEIR FAMILIES AND/OR THEIR CARERS TO FUND PRIVATE AND ANY OTHER MEDICAL TREATMENT OR CARE OR THE COST OF CONSULTATIONS OR EXAMINATIONS FOR PEOPLE SUFFERING OR BELIEVED TO BE SUFFERING FROM CANCER, HEART DISEASE OR OTHER SERIOUS HEALTH OR MEDICAL CONDITIONS THE COST OF WHICH IS NOT MET OUT OF LOCAL OR PUBLIC FUNDS OR TAXES BY THE NATIONAL HEALTH SERVICE OR OTHERWISE TO INCLUDE FOR THE AVOIDANCE OF DOUBT ANY RESPITE TREATMENT OR CARE FOR PATIENTS AND/OR THEIR FAMILIES AND/OR CARERS AND ANY OTHER PURPOSE RECOGNISED AS A CHARITABLE PURPOSE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
The Cottage
Limby Hall Lane
Swannington
Coalville
LE67 8QH
- Ffôn:
- 01530814880
- E-bost:
- john@hardbattles.co.uk
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window