CLARBESTON ROAD ASSOCIATION FOOTBALL CLUB

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The object of Clarbeston Road AFC is the promotion of community participation in healthy recreation, in particular by the provision of facilities for the playing of association football for boys and girls from all mini and junior age groups from 5 to 16 years and for both adult male and female teams. The club also provides access to pan-disability football though the Clarby Warriors team.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 April 2024
Pobl

10 Ymddiriedolwyr
84 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anabledd
- Chwaraeon/adloniant
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Ceredigion
- Sir Benfro
- Sir Gaerfyrddin
Llywodraethu
- 08 Medi 2015: CIO registration
- CLARBESTON ROAD AFC (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEVE BROWN | Cadeirydd | 08 September 2015 |
|
|
||||
Gemma Constable | Ymddiriedolwr | 12 July 2023 |
|
|
||||
Emma Sian O'Sullivan | Ymddiriedolwr | 12 July 2023 |
|
|
||||
James Jason Wall | Ymddiriedolwr | 11 November 2020 |
|
|
||||
Dylan Ian Eynon | Ymddiriedolwr | 06 January 2020 |
|
|
||||
Matthew Owen Davies | Ymddiriedolwr | 19 June 2019 |
|
|
||||
OWEN LLEWELLIN ROBERTS | Ymddiriedolwr | 07 May 2016 |
|
|
||||
JENNY LEWIS | Ymddiriedolwr | 08 September 2015 |
|
|
||||
PAUL BLAKE BROMLEY HND | Ymddiriedolwr | 08 September 2015 |
|
|
||||
STEPHEN STRETCH BSC PGCE | Ymddiriedolwr | 08 September 2015 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/04/2020 | 30/04/2021 | 30/04/2022 | 30/04/2023 | 30/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £40.53k | £93.18k | £62.51k | £53.13k | £60.68k | |
|
Cyfanswm gwariant | £54.01k | £87.48k | £54.21k | £61.07k | £72.57k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £53.21k | £11.25k | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2024 | 29 Awst 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2024 | 29 Awst 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2023 | 27 Chwefror 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2023 | 27 Chwefror 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2022 | 07 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2022 | 07 Rhagfyr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2021 | 05 Awst 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2021 | 05 Awst 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2020 | 08 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2020 | 08 Medi 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Association Registered 08 Sep 2015
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECT OF THE CIO IS THE PROMOTION OF COMMUNITY PARTICIPATION IN HEALTHY RECREATION, IN PARTICULAR BY THE PROVISION OF FACILITIES FOR THE PLAYING OF ASSOCIATION FOOTBALL.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Homelea
Lamborough Crescent
CLARBESTON ROAD
Pembrokeshire
SA63 4UZ
- Ffôn:
- 01437731100
- E-bost:
- steve.stretch@yahoo.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window