ymddiriedolwyr AWEN@THELIBRARY - ARTS WHITCHURCH EGLWYS NEWYDD
Rhif yr elusen: 1165980
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (105 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jennifer Mills | Ymddiriedolwr | 09 February 2023 |
|
|
||||
Ki Li Cheung | Ymddiriedolwr | 15 September 2022 |
|
|
||||
Huw Llewellyn Rogers | Ymddiriedolwr | 11 November 2021 |
|
|
||||
Ceri Mark Stennett | Ymddiriedolwr | 11 November 2021 |
|
|
||||
Rachel Mary Hazlewood | Ymddiriedolwr | 11 November 2021 |
|
|
||||
Marc Alan Palmer | Ymddiriedolwr | 19 March 2019 |
|
|
||||
JUDITH SUSAN EVANS BA HONS MA | Ymddiriedolwr | 08 March 2018 |
|
|
||||
ANTHONY EVANS | Ymddiriedolwr | 08 March 2018 |
|
|
||||
CHRISTINE CATHERINE LEWIS | Ymddiriedolwr | 15 February 2017 |
|
|
||||
Ian Claridge | Ymddiriedolwr | 15 February 2017 |
|
|
||||
CHRIS GRIFFIN | Ymddiriedolwr | 10 March 2016 |
|
|
||||
SARAH MARGARET DUNCAN-JONES BA, PGCE | Ymddiriedolwr | 07 December 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.