SOUTH DERBYSHIRE MINERS CHARITY
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To improve the conditions of life for those living in South Derbyshire and to help those beneficiaries who are in a position of need, hardship or distress by giving monetary grants to pay for items, services or facilities to releive their position
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2006
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Llety/tai
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Swydd Derby
Llywodraethu
- 22 Hydref 2009: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1015581 THE COAL INDUSTRY SOCIAL WELFARE ORGANISATION
- 11 Gorffennaf 1977: Cofrestrwyd
- 22 Hydref 2009: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
- SOUTH DERBYSHIRE DISTRICT MINERS RECREATION AND RELIEF IN NEED CHARITY (Enw blaenorol)
- SOUTH DERBYSHIRE DISTRICT MINERS' RECREATION AND RELIEF IN NEED CHARITY (Enw blaenorol)
- SOUTH DERBYSHIRE DISTRICT MINERS RECREATION GROUND FUND (Enw blaenorol)
- SOUTH DERBYSHIRE DISTRICT MINERS' RECREATION GROUND FUND (Enw blaenorol)
- SOUTH DERBYSHIRE DISTRICT MINERS RECREATION GROUND FUND AND RELIEF IN NEED CHARITY (Enw blaenorol)
- SOUTH DERBYSHIRE MINERS' CHARITY (Enw blaenorol)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2004 | 31/12/2006 | ||
---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.01k | £294 | |
|
Cyfanswm gwariant | £25.08k | £118 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2009 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2009 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2008 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2008 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2006 | 02 Medi 2008 | 307 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2006 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2005 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2005 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2004 | 23 Hydref 2007 | 722 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2004 | 23 Hydref 2007 | 722 diwrnod yn hwyr |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEME OF 30 NOVEMBER 1989, AS AMENDED ON 29 JUNE 2000 BY A RESOLUTION PASSED UNDER THE PROVISIONS OF SECTION 74 OF THE CHARITIES ACT 1993.
Gwrthrychau elusennol
A) TO PROVIDE FOR THE BENEFICIARIES FACILITIES FOR RECREATION AND OTHER LEISURE TIME OCCUPATION WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE FOR SUCH BENEFICIARIES. B) TO RELIEVE EITHER GENERALLY OR INDIVIDUALLY BENEFICIARIES WHO ARE IN CONDITIONS OF NEED, HARDSHIP OR DISTRESS BY MAKING GRANTS OF MONEY OF PROVIDING OR PAYING FOR ITEMS, SERVICES OR FACILITIES FOR SUCH BENEFICIARIES. FOR FURTHER DETAILS SEE CLAUSE 14 OF THE SCHEME.
Maes buddion
SOUTH DERBYSHIRE DISTRICT
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window