Hanes ariannol REACT Disaster Response Ltd
Rhif yr elusen: 1163214
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.19m | £912.29k | £8.09m | £12.02m | £2.28m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.36m | £1.16m | £6.39m | £10.34m | £3.05m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £542.97k | £2.59m | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £500.00k | N/A | £30.00k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.18m | £852.67k | £1.22m | £242.40k | £1.40m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £1.43k | £59.62k | £6.08m | £11.51m | £658.44k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £793.77k | £259.59k | £223.64k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2.74k | £0 | £250 | £403 | £383 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.15m | £998.74k | £1.10m | £1.10m | £2.05m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £202.54k | £159.38k | £5.29m | £9.24m | £999.07k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £41.90k | £41.88k | £59.94k | £86.77k | £44.94k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.