SW9 COMMUNITY HOUSING

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The charity provides for the benefit of the community in the Stockwell Park area, property management and maintenance services and associated amenities for persons in necessitous circumstances including the aged. The charity also provides activities seeking to prevent and/or relieve poverty and provides recreational and leisure time facilities with the object of improving conditions of life.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£11,520,000
Roddion a chymynroddion | £0 | |
Weithgareddau elusennol | £11.52m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £1.00k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£12,506,000
Codi arian | £0 | |
Weithgareddau elusennol | £12.51m | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £0 | |
Gwariant elusennol | £12.51m |
Pobl

44 Gweithwyr
11 Ymddiriedolwyr
2500 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 1 |
£70k i £80k | 2 |
£100k i £110k | 1 |
£120k i £130k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Llety/tai
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Lambeth
Llywodraethu
- 06 Rhagfyr 2016: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tazeem Zahra Abbas | Cadeirydd | 08 July 2021 |
|
|
||||
James Peter Atlee Hunt | Ymddiriedolwr | 07 January 2025 |
|
|
||||
Maysel Yankey | Ymddiriedolwr | 05 January 2025 |
|
|
||||
Mercedes Ekanem | Ymddiriedolwr | 11 December 2024 |
|
|
||||
Michael Ross Heilbronn | Ymddiriedolwr | 04 December 2024 |
|
|
||||
Aniko Ajozi | Ymddiriedolwr | 04 December 2024 |
|
|
||||
James Andrew Bryan | Ymddiriedolwr | 30 May 2023 |
|
|
||||
James Paul Knoll-Pollard | Ymddiriedolwr | 24 May 2022 |
|
|
||||
Steven Paul Warren | Ymddiriedolwr | 21 March 2017 |
|
|
||||
Andrew Sternberg | Ymddiriedolwr | 20 March 2017 |
|
|
||||
Adebayo Vincent Ajibade | Ymddiriedolwr | 16 March 2017 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £8.03m | £8.68m | £9.47m | £10.95m | £11.52m | |
|
Cyfanswm gwariant | £7.94m | £8.30m | £9.26m | £10.87m | £12.51m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £8.03m | £8.68m | £9.27m | £10.95m | £11.52m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2.00k | £0 | £0 | £1.00k | £1.00k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £201.00k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £7.94m | £8.30m | £9.26m | £10.87m | £12.51m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £139.00k | £0 | £85.00k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £0 | £0 | £0 | £0 | £7.00k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | £3.91m | £4.65m | £3.09m | £2.51m | £2.75m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £3.14m | £3.51m | £1.74m | £1.09m | £2.32m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 05 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 05 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 28 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 28 Tachwedd 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 15 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 15 Tachwedd 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 13 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 13 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 31 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 31 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 05 MAY 2015 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 15 AUG 2015 as amended on 23 Jun 2020
Gwrthrychau elusennol
THE COMPANY'S OBJECTS ARE SPECIFICALLY RESTRICTED TO THE FOLLOWING:- 3.1 TO CARRY ON FOR THE BENEFIT OF THE COMMUNITY IN THE AREA OF BENEFIT THE BUSINESS OF PROVIDING AND MANAGING HOUSING AND ANY ASSOCIATED AMENITIES FOR PERSONS IN NECESSITOUS CIRCUMSTANCES UPON TERMS APPROPRIATE TO THEIR MEANS; 3.2 PROVIDING FOR AGED PERSONS IN THE NEED THEREOF IN THE AREA OF BENEFIT ANY HOUSING AND ASSOCIATED AMENITIES ESPECIALLY DESIGNED OR ADOPTED TO MEET THE DISABILITIES AND REQUIREMENTS OF SUCH PERSONS; 3.3 THE PREVENTION AND/OR RELIEF OF POVERTY IN THE AREA OF BENEFIT AND SURROUNDING AREAS; AND 3.4 THE PROVISION OF COMMUNITY RECREATIONAL AND LEISURE TIME FACILITIES IN THE AREA OF BENEFIT AND SURROUNDING AREAS TO THOSE WHO ARE IN NEED OF SUCH FACILITIES BY REASON OF THEIR YOUTH, AGE, INFIRMITY, DISABILITY, POVERTY OR SOCIAL ECONOMIC CIRCUMSTANCES, WITH THE OBJECT OF IMPROVING THEIR CONDITIONS OF LIFE. 3.5 EQUAL OPPORTUNITIES IN THE FURTHERANCE OF THE OBJECTS THE COMPANY SHALL AT ALL TIMES ACTIVELY PROMOTE AND TAKE INTO CONSIDERATION THE PRINCIPLES OF EQUALITY OF OPPORTUNITY.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
SW9 COMMUNITY HOUSING
6 Stockwell Park Walk
LONDON
SW9 0FG
- Ffôn:
- 02073263700
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window